S.l. portman baela
WebbPortman Baela and Karlovy, companies whose ultimate shareholders are María, Rafael, Joaquín and Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo have executed today the first of the two … Webb30 okt. 2009 · Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Clemente Cebrian Ara publicados en la edición digital del BORME. Entidad. Relación. Desde. Hasta. PORTMAN BAELA SL. Consej. 30/10/2009. 09/09/2015.
S.l. portman baela
Did you know?
WebbHistorisk. De 18. desember 1952, Rafael del Pino y Moreno grunnla Ferrovia på et loft som ligger i sentrum av Madrid (ved siden av kirken St. Jerome the Royal), et selskap som spesialiserer seg på jernbanetransport, i anledning en kontrakt med Renfe.I løpet av 1960-tallet diversifiserte gruppen seg til bygging av veier, broer og bygninger. På 1970-tallet … Webb16 sep. 2015 · Datos de empresa. No Activa NIF/CIF: B79612164. Teléfono: +34 913968637. Fecha último acto BORME: 16/09/2015. Sector: Actividades financieras y de …
Webb7 aug. 2015 · Menosmares, S.L.U., Rijn Capital BV, Soziancor, S.L.U. and Siemprelara, S.L.U, signed an agreement to acquire 40.73% stake in Ferrovial, S.A. from Portman Baela, S.L ... WebbStorico. Il 18 dicembre 1952, Rafael del Pino y Moreno ha fondato Ferrovia in un attico situato nel centro di Madrid (accanto alla Chiesa di San Girolamo il Reale), azienda …
Webb30 juli 2013 · Portman Baela, sociedad a través de la que la familia Del Pino canaliza su participación de control en Ferrovial, ha puesto en venta un 1,4% del capital de este grupo de construcción y... Webb4 aug. 2015 · Portman Baela, sociedad a través de la cual la familia Del Pino poseía el 40,8% de Ferrovial, procederá a la transmisión de la totalidad de su participación en el grupo a sus socios ...
WebbKARLOVY, S.L. 4.000 0 0,001 DOÑA MARIA DEL PINO Y CALVO-SOTELO 11.184 0 0,002 PORTMAN BAELA, S.L. 327.193.828 0 44,607 DON SANTIAGO FERNÁNDEZ VALBUENA 7.176 0 0,001 Nombre o denominación social del titular indirecto de la participación A través de: Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número …
WebbKARLOVY, S.L. PORTMAN BAELA, S.L. CASA GRANDE DE CARTAGENA, S.L.U. SHAREHOLDERS OF PORTMAN BAELA, S.L. AND KARLOVY, S.L. Expressly indicate. any … shropshire yfc eventsWebbBOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL. Núm. 133. Miércoles 13 de julio de 2011. Pág. 35540. cve: BORME-A-2011-133-28. registrales. T 5223 , F 150, S 8, H M 85532, I/A … the ortho partnersWebbPORTMAN BAELA SL (EXTINGUIDA) no se encuentra dentro del Ranking Nacional de las 500.000 principales empresas Españolas. El Ranking Nacional de Empresas es la … shropshire women\\u0027s aidWebbPORTMAN BAELA, S.L. 327.193.828 0 44,607 DON SANTIAGO EGUIDAZU MAYOR 33.960 88.992 0,017 DON SANTIAGO FERNÁNDEZ VALBUENA 7.176 0 0,001 Nombre o denominación social del titular indirecto de la participación A través de: Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de derechos de voto … shropshire young farmersWebbPortman Baela S L, Grupo Ferrovial SA: Profile and Biography - Bloomberg Markets US Edition Sign In Subscribe Live Now Bloomberg TV+ Bloomberg Surveillance Bloomberg … the orthopaedic practice and surgeryWebb1 mars 2024 · La creó tras la reordenación de la participación familiar y la disolución del holding Portman Baela, la instrumental en la que la familia Del Pino tenía históricamente … the orthopaedic \u0026 fracture clinicWebbLady Baela Targaryen, also known as Baela Velaryon, [1] was a daughter of Prince Daemon Targaryen and Lady Laena Velaryon. [6] She had a younger twin sister, Rhaena Targaryen, and two younger half-brothers, Aegon and Viserys. She was a dragonrider who rode Moondancer. [3] shropshire young carers